ENGLAND AND WALES CRICKET TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote community participation in healthy recreation by providing facilities for playing cricket and to promote all purposes as recognised as charitable under the laws of England and Wales through an association with cricket.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Cyfanswm incwm:
£22,006,695
Roddion a chymynroddion | £20.00m | |
Weithgareddau elusennol | £613.50k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £903.20k | |
Arall | £490.00k |
Cyfanswm gwariant:
£26,050,457
Codi arian | £10.14k | |
Weithgareddau elusennol | £26.04m | |
Arall | £0 |
£33,243 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £613,500 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £10.14k | |
Gwariant elusennol | £26.04m |
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 16 Rhagfyr 2005: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Thompson | Ymddiriedolwr | 16 April 2024 |
|
|
||||
Nimesh Kataria | Ymddiriedolwr | 08 April 2024 |
|
|
||||
Richard Gould | Ymddiriedolwr | 02 February 2023 |
|
|
||||
Forhad Hussain | Ymddiriedolwr | 02 June 2022 |
|
|
||||
Peter David Ackerley | Ymddiriedolwr | 15 January 2020 |
|
|
||||
Sancha Christina Legg | Ymddiriedolwr | 15 January 2020 |
|
|
||||
Ruth Leah Sienkiewicz | Ymddiriedolwr | 15 January 2020 |
|
|
||||
James Harry Wood | Ymddiriedolwr | 12 September 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.82m | £27.37m | £45.46m | £1.37m | £22.01m | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.90m | £19.75m | £24.03m | £29.75m | £26.05m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £982.00k | £796.13k | N/A | N/A | £613.50k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £15.65m | £26.41m | £44.00m | £0 | £20.00m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £982.00k | £796.13k | £974.39k | £617.65k | £613.50k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £185.88k | £111.80k | £38.97k | £741.91k | £903.20k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £49.71k | £450.00k | £10.00k | £490.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £12.89m | £19.75m | £23.61m | £29.28m | £26.04m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £8.34k | £8.45k | £27.22k | £31.89k | £10.14k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £19.41k | £91.71k | £27.22k | £440.36k | £773.81k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £22.64m | £25.38m | £25.27m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £31.89k | £10.14k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £389.40k | £440.36k | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £0 | £0 | £20.72m | £0 | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £11.34m | £23.38m | £0 | £37.08m | £8.12m | |
|
Cyfanswm asedau | £27.88m | £24.82m | £51.54m | £8.68m | £30.74m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £936.62k | £2.30m | £4.96m | £6.84m | £3.95m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 09 Ionawr 2025 | 40 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | 09 Ionawr 2025 | 40 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 28 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | 28 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 18 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | 18 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 13 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | 13 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 24 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | 24 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 17 JUNE 2005 as amended on 15 Jan 2020 as amended on 15 Jan 2020
Gwrthrychau elusennol
(1) PROMOTE COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION BY PROVIDING FACILITIES FOR PLAYING CRICKET AND OTHER SPORTS ("FACILITIES" MEANS LAND, BUILDINGS EQUIPMENT AND ORGANISING SPORTING ACTIVITIES); (2) TO PROVIDE AND ASSIST IN PROVIDING FACILITIES FOR SPORT, RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF SUCH PERSONS WHO HAVE NEED FOR SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY R DISABLEMENT, POVERTY OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES OR FOR THE PUBLIC AT LARGE IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE; AND (3) TO PROMOTE ALL PURPOSES RECOGNISED AS CHARITABLE UNDER THE LAWS OF ENGLAND AND WALES FROM TIME TO TIME IN PARTICULAR THROUGH AN ASSOCIATION WITH CRICKET.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
England and Wales Cricket Trust
Lord's Cricket Ground
St Johns Wood
London
NW88QZ
- Ffôn:
- 02074321200
- E-bost:
- nimet.nathani@ecb.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window