ymddiriedolwyr ENGLAND AND WALES CRICKET TRUST
Rhif yr elusen: 1112540
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAN NICHOLAS LOVETT | Cadeirydd | 20 July 2016 |
|
|
||||
Nimesh Kataria | Ymddiriedolwr | 08 April 2024 |
|
|
||||
Forhad Hussain | Ymddiriedolwr | 02 June 2022 |
|
|
||||
Sancha Christina Legg | Ymddiriedolwr | 15 January 2020 |
|
|
||||
Ruth Leah Sienkiewicz | Ymddiriedolwr | 15 January 2020 |
|
|
||||
Peter David Ackerley | Ymddiriedolwr | 15 January 2020 |
|
|
||||
James Harry Wood | Ymddiriedolwr | 12 September 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.