YARNTON MEDICAL PRACTICE TRUST FUND
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To receive donations from patients of the Medical Practice and other persons for the purpose of providing equipment for the Medical Practice.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2013
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 03 Gorffennaf 2006: Cofrestrwyd
- 15 Chwefror 2014: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2009 | 31/01/2010 | 31/01/2011 | 31/01/2012 | 31/01/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.44k | £3.76k | £3.76k | £1.78k | £1.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £5.56k | £5.56k | £1.01k | £1.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2013 | 05 Gorffennaf 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2013 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2012 | 11 Hydref 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2012 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2011 | 17 Awst 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2011 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF TRUST DATED 18 NOVEMBER 2005 AS AMENDED 5 JUNE 2006
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF SICKNESS IN PERSONS IN THE DISTRICT OF YARNTON, INCLUDING PATIENTS OF THE YARNTON MEDICAL CENTRE BY THE PROVISIONS OF EQUIPMENT AND OTHER AMENITIES AND GENERALLY TO SUPPORT ANY CHARITABLE WORK OF THE SAID MEDICAL CENTRE.
Maes buddion
DISTRICT OF YARNTON
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window