Hanes ariannol THE CEFN CROES WIND FARM COMMUNITY TRUST

Rhif yr elusen: 1113576
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 06/04/2020 06/04/2021 06/04/2022 06/04/2023 06/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £85.64k £103.40k £89.07k £97.11k £110.61k
Cyfanswm gwariant £127.16k £70.24k £44.54k £42.67k £53.18k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A