UNPLUGGED RECYCLING

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
A electrical recycling service provided by disadvantaged volunteers for the benefit of the entire community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 01 Rhagfyr 2005: Cofrestrwyd
- UNPLUGGED (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPHIE MANN | Cadeirydd |
|
|
|||||
FIONA MCBARRON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RACHAEL VANESSA HARRIS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.84k | £57.33k | £17.36k | £11.65k | £1.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £50.72k | £41.78k | £31.83k | £14.82k | £11.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | £29.06k | £4.69k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 10 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 22 Awst 2024 | 114 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 17 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 30 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 30 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 08 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 10 JUNE 2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 11 AUGUST 2005
Gwrthrychau elusennol
A) TO ADVANCE THE PUBLIC EDUCATION IN THE BENEFIT OF PROTECTING AND PRESERVING THE ENVIRONMENT BY THE IMPLEMENTATION AND PROMOTION OF SCHEMES INVOLVING THE RECYCLING AND REPROCESSING OF ELECTRICAL ARTICLES THAT WOULD OTHERWISE GO TO LANDFILL B) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AMONG YOUNG PEOPLE AND ADULTS, INCLUDING THOSE, WITH SPECIAL NEEDS, BY THE PROVISION OF FACILITIES AS WILL ENABLE SUCH PERSONS TO ACQUIRE AND DEVELOP VOCATIONAL SKILLS WHICH WILL ENHANCE THEIR EMPLOYMENT PROSPECTS. C) THE PROTECTION AND PRESERVATION OF THE ENVIRONMENT BY THE PROVISION OF A RECYCLING AND DISPOSAL SERVICE FOR ELECTRICAL ARTICLES THAT WOULD OTHERWISE GO TO LANDFILL
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE. LINCOLNSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Unplugged
Unit 2
Haven Business Park
Slippery Gowt Lane
Wyberton
BOSTON
- Ffôn:
- 01205355511
- E-bost:
- weareunplugged@aol.com
- Gwefan:
-
weareunplugged.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window