ymddiriedolwyr THE WORSHIPFUL COMPANY OF INFORMATION TECHNOLOGISTS CHARITY
Rhif yr elusen: 1113488
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Hugh Angel | Ymddiriedolwr | 18 June 2024 |
|
|
||||
Matthew Nigel Eglin | Ymddiriedolwr | 18 June 2024 |
|
|
||||
Maxine Barbara Holland | Ymddiriedolwr | 18 January 2024 |
|
|
||||
David Berry | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|||||
Serena Aleem Chaudhry Pandey | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|||||
Bryan John Parkinson | Ymddiriedolwr | 24 March 2021 |
|
|
||||
Jonathan Soar | Ymddiriedolwr | 08 December 2020 |
|
|||||
Richard Pone | Ymddiriedolwr | 22 September 2020 |
|
|
||||
Dr Stefan Fafinski DL | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.