Hanes ariannol THE BUDDHA MEMORIAL CHILDREN'S HOME TRUST

Rhif yr elusen: 1115273
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013
Cyfanswm Incwm Gros £56.70k £41.77k £78.15k £101.95k £59.65k
Cyfanswm gwariant £75.12k £67.23k £53.88k £97.26k £23.82k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A