Hanes ariannol EAGLES COMMUNITY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1112997
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.95m | £946.13k | £974.16k | £1.23m | £1.61m | |
|
Cyfanswm gwariant | £883.78k | £873.25k | £927.31k | £1.18m | £1.63m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £10.25k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.31m | £165.48k | £245.22k | £15.29k | £34.94k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £82.03k | £214.03k | £25.48k | £27.94k | £85.44k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £190.24k | £324.42k | £448.37k | £0 | £810.34k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.61m | £242.20k | £153.72k | £1.10m | £616.13k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £68.70k | £165.48k | £346.60k | £101.93k | £100.49k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £883.78k | £873.25k | £927.31k | £1.18m | £1.63m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £167.84k | £57.66k | £31.30k | £188.60k | £204.72k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.