Hanes ariannol Citizens Advice Darlington, Redcar and Cleveland

Rhif yr elusen: 1112414
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £729.53k £751.32k £1.50m £986.82k £1.25m
Cyfanswm gwariant £627.67k £716.12k £1.07m £989.29k £1.11m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £370.06k N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £35.00k £496.25k £806.58k £739.26k £844.74k
Incwm o roddion a chymynroddion £2.78k £39.07k £359.57k £3.82k £2.42k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £58.41k £76.84k £7.47k £12.87k £2.37k
Incwm - Weithgareddau elusennol £665.17k £631.35k £1.11m £940.18k £1.23m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £168 £61 £38 £593 £586
Incwm - Arall £3.00k £4.00k £27.12k £29.35k £11.59k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £627.67k £716.12k £1.07m £989.29k £1.11m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £0 £2.88k £2.88k £6.32k £13.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0