Ymddiriedolwyr Citizens Advice Darlington, Redcar and Cleveland
Rhif yr elusen: 1112414

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ross Duerden Webber | Ymddiriedolwr | 19 February 2025 |
|
|
||||
Andrew Thomas Tait | Ymddiriedolwr | 19 February 2025 |
|
|
||||
Barbara Joan Buckle | Ymddiriedolwr | 28 November 2024 |
|
|
||||
Marian Fairley | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|
||||
Michael James Betterton | Ymddiriedolwr | 22 December 2022 |
|
|||||
Christopher John Howard Payne | Ymddiriedolwr | 23 April 2021 |
|
|
||||
Mark Redhead | Ymddiriedolwr | 02 October 2019 |
|
|
||||
Christine Flintoft-Smith | Ymddiriedolwr | 05 October 2017 |
|
|
||||
Paul Jeffrey Pimm | Ymddiriedolwr | 05 October 2017 |
|
|
||||
ROBERT WILLIAM MURPHY | Ymddiriedolwr | 17 July 2013 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.