RISING TIDE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Rising Tide is a music education and industry linked development charity, working with local people to raise aspirations and employment opportunities in the music and related industries. By using music, Rising Tide offers quality workshops to the community that re engage excluded young people and those deemed socially excluded.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £10,320 o 3 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 10 Ebrill 2006: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akhun Ahmun | Ymddiriedolwr | 16 October 2023 |
|
|
||||
Kimberley Louisa GODDARD | Ymddiriedolwr | 16 October 2023 |
|
|
||||
Melisha Sonia Nanette JOHN | Ymddiriedolwr | 13 October 2023 |
|
|
||||
Franklyn Irving SWEENEY | Ymddiriedolwr | 07 September 2023 |
|
|
||||
Jake Benjamin FERGUSON | Ymddiriedolwr | 07 September 2023 |
|
|
||||
Jay Davidson | Ymddiriedolwr | 20 March 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £48.26k | £10.67k | £20.27k | £35.43k | £18.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £48.60k | £9.51k | £14.74k | £33.57k | £17.72k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £21.41k | £4.09k | £13.45k | £32.09k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £6.05k | £6.68k | N/A | £10.32k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 07 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 09 Chwefror 2024 | 9 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 09 Chwefror 2024 | 9 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 28 Chwefror 2023 | 28 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Mawrth 2021 | 57 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 12 Ebrill 2021 | 71 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 11 JUNE 2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 5 APRIL 2006.
Gwrthrychau elusennol
1) TO ADVANCE THE ARTS FOR THE PUBLIC BENEFIT, THROUGH THE PERFORMANCE AND TEACHING OF MUSIC ALL CULTURES AND TRADITIONS, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY AMONGST THOSE IN SOCIALLY AND ECONOMICALLY DISADVANTAGED GROUPS AND COMMUNITIES; AND 2) TO ADVANCE EDUCATION AND TRAINING IN MUSIC FOR THE PUBLIC BENEFIT.
Maes buddion
NOT DEFINED IN PRACTICE GREATER LONDON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Rising Tide Trust
The Picturehouse Building
270 Mare Street
London
E8 1HE
- Ffôn:
- 020 8986 3222
- E-bost:
- info@rising-tide.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window