Hanes ariannol CLEHONGER CHURCH OF ENGLAND PRIMARY SCHOOL PTA

Rhif yr elusen: 1112454
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2019 30/09/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £5.63k £1.88k £1.74k £4.98k £4.34k
Cyfanswm gwariant £10.06k £2.11k £2.10k £3.19k £1.22k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A