Hanes ariannol LEEDS RUGBY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1112580
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.46m | £1.24m | £1.15m | £1.39m | £1.36m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.43m | £1.22m | £1.10m | £1.30m | £1.35m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £15.00k | £49.95k | £44.00k | £249.32k | £321.70k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £116.22k | £322.97k | £297.33k | £303.17k | £139.73k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £321.57k | £250.78k | £194.04k | £350.76k | £336.97k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £127.92k | £125.69k | £111.98k | £169.75k | £151.53k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.01m | £607.64k | £741.34k | £871.11k | £867.12k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £609 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £251.66k | £100.17k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.41m | £1.20m | £1.07m | £1.27m | £1.29m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £1.72k | £9.32k | £22.89k | £5.15k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £24.11k | £26.72k | £27.40k | £37.11k | £43.25k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £15.80k | £19.74k | £25.23k | £9.41k | £49.32k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.