LEEDS RUGBY FOUNDATION
Trosolwg o’r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Leeds Rugby Foundation is Leeds Rugby's Registered Charity. The Foundation was formed with the aim of providing high quality sports, health and educational opportunities to people living in Leeds and Yorkshire. The Foundation employs a team of full time Rugby and Sports Development Officers, working with over 300 schools and 80 rugby clubs throughout the Leeds and Yorkshire.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Cyfanswm incwm:
£1,356,224
Roddion a chymynroddion | £336.97k | |
Weithgareddau elusennol | £867.12k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £151.53k | |
Buddsoddiadau | £609 | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,345,919
Codi arian | £5.15k | |
Weithgareddau elusennol | £1.29m | |
Arall | £49.32k |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £321,703 o 80 gontract(au) llywodraeth a £139,734 o 16 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Cynhyrchu a llywodraethu incwm | £54.47k | |
Gwariant elusennol | £1.29m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £10.31k |
Pobl
36 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
96 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 2 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Leeds
Llywodraethu
- 21 Rhagfyr 2005: Cofrestrwyd
- THE LEEDS RHINOS FOUNDATION (Enw gwaith)
- LEEDS RUGBY COMMUNITY FOUNDATION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Mary Ward | Ymddiriedolwr | 31 October 2023 |
|
|
||||
Cllr Fiona Venner | Ymddiriedolwr | 23 February 2023 |
|
|||||
Margaret Birkinshaw | Ymddiriedolwr | 26 October 2021 |
|
|
||||
Kairen Brown | Ymddiriedolwr | 26 October 2021 |
|
|
||||
Peter Anthony Hill | Ymddiriedolwr | 11 February 2020 |
|
|
||||
Jonathon David Pryor | Ymddiriedolwr | 28 August 2018 |
|
|
||||
Neil Anthony Wilson | Ymddiriedolwr | 06 February 2017 |
|
|
||||
Mariana Pexton | Ymddiriedolwr | 07 December 2015 |
|
|
||||
Neil Clephan | Ymddiriedolwr | 07 January 2015 |
|
|
||||
JAMIE DANIEL PETER JONES-BUCHANAN | Ymddiriedolwr | 25 June 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.46m | £1.24m | £1.15m | £1.39m | £1.36m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.43m | £1.22m | £1.10m | £1.30m | £1.35m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £15.00k | £49.95k | £44.00k | £249.32k | £321.70k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £116.22k | £322.97k | £297.33k | £303.17k | £139.73k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £321.57k | £250.78k | £194.04k | £350.76k | £336.97k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £127.92k | £125.69k | £111.98k | £169.75k | £151.53k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.01m | £607.64k | £741.34k | £871.11k | £867.12k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £609 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £251.66k | £100.17k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.41m | £1.20m | £1.07m | £1.27m | £1.29m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £1.72k | £9.32k | £22.89k | £5.15k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £24.11k | £26.72k | £27.40k | £37.11k | £43.25k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £15.80k | £19.74k | £25.23k | £9.41k | £49.32k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £252.15k | £185.46k | £110.33k | £81.32k | £68.74k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £1 | £1 | £1 | £1 | £1 | |
|
Cyfanswm asedau | £498.00k | £695.75k | £659.03k | £595.83k | £690.17k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £409.35k | £526.33k | £370.00k | £187.91k | £259.36k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Hydref 2023 | 31 Gorffenaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | 31 Gorffenaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Hydref 2022 | 12 Gorffenaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 12 Gorffenaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Hydref 2021 | 02 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 02 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Hydref 2020 | 04 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | 04 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Hydref 2019 | 13 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | 13 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 2 MAY 1997 AS AMENDED BY CERTIFICATE ON CHANGE OF NAME DATED 26 OCTOBER 2005 AND CERT ON CHANGE OF NAME 14/2/06 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION ON 01/09/08 as amended on 10 Dec 2019 as amended on 18 Apr 2023
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ("THE OBJECTS") ARE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC GENERALLY AND, IN PARTICULAR, THE INHABITANTS OF LEEDS AND YORKSHIRE AND ITS SURROUNDING AREAS:- 3.1 TO PROMOTE COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION BY PROVIDING FACILITIES FOR THE PLAYING OF RUGBY UNION, RUGBY LEAGUE AND OTHER SPORTS CAPABLE OF IMPROVING HEALTH ("FACILITIES" IN THIS CLAUSE 3 MEANS LAND, BUILDINGS, EQUIPMENT AND ORGANISING SPORTING ACTIVITIES); 3.2 TO PROVIDE AND ASSIST IN PROVIDING FACILITIES FOR SPORT, RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF SUCH PERSONS WHO HAVE NEED FOR SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, POVERTY OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES OR FOR THE PUBLIC AT LARGE IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE; AND 3.3 TO ADVANCE THE EDUCATION OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE THROUGH SUCH MEANS AS THE TRUSTEES THINK FIT IN ACCORDANCE WITH THE LAW OF CHARITY.
Maes buddion
LEEDS AND ITS SURROUNDING AREAS
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad:
-
AMT Headingley Rugby Stadium
St. Michaels Lane
LEEDS
LS6 3BR
- Ffôn:
- 01132033207
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window