GHANA YOUTH ASSOCIATION (GYA)
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
No activity done.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2013
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 15 Mawrth 2006: Cofrestrwyd
- 04 Mawrth 2014: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- GYA (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2013 | 31 Ionawr 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2013 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | 20 Mawrth 2013 | 48 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2011 | 05 Ionawr 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2011 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2010 | 19 Ionawr 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2010 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 1 MARCH 2006
Gwrthrychau elusennol
THE BENEFIT OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE WHO ARE MEMBERS OF THE GHANAIAN AND OTHER WEST AFRICAN COMMUNITY IN THE UNITED KINGDOM, FOR: (A) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROVISION OF HOMEWORK CLUBS AND MENTORING SCHEMES; (B) THE RELIEF OF POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS BY THE PROVISION OF INFORMATION, ADVICE AND ASSISTANCE REGARDING HEALTH, EMPLOYMENT, TRAINING, HOUSING IMMIGRATION, SOCIAL SECURITY AND ALLIED ISSUES; (C) THE PROVISION OR ASSISTANCE IN THE PROVISIONS, OF FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF THEIR YOUTH, AGE INFIRMITY OR DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL CIRCUMSTANCES WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE OF THE SAID PERSONS.
Maes buddion
UNITED KINGDOM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window