Hanes ariannol SALISBURY WOMEN'S REFUGE
Rhif yr elusen: 1112497
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £170.23k | £199.88k | £198.53k | £206.15k | £207.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £183.95k | £187.60k | £198.38k | £215.38k | £214.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £64.55k | £69.53k | £62.60k | £15.78k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £59.44k | £660 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.