Hanes ariannol THE SOLE 2 SOUL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1112911
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (129 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £576.62k | £85.10k | £595.08k | £335.43k | £128.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £105.03k | £107.90k | £104.36k | £100.06k | £265.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £528.69k | N/A | £529.51k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £47.93k | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | N/A | £65.57k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £105.03k | N/A | £104.36k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | £8.44k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £40.17k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.