VICTORY HOUSING TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Registered Provider of Affordable Housing
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2019
Cyfanswm incwm:
£34,874,000
Roddion a chymynroddion | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £28.06m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £12.00k | |
Buddsoddiadau | £15.00k | |
Arall | £6.79m |
Cyfanswm gwariant:
£21,925,000
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £21.93m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,758,000 o 2 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £21.93m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £12.95m |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Llety/tai
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Norfolk
Llywodraethu
- 03 Chwefror 2006: Cofrestrwyd
- 28 Gorffennaf 2020: Tynnwyd (WEDI'I HESGUSODI)
- NNHT (Enw gwaith)
- NORTH NORFOLK HOUSING TRUST (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £28.29m | £29.86m | £29.90m | £32.68m | £28.07m | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.17m | £18.28m | £22.82m | £24.70m | £21.93m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.64m | £540.00k | £861.00k | £1.04m | £1.76m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £14.00k | £12.00k | £12.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £23.42m | £23.94m | £24.57m | £25.73m | £28.06m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £13.00k | £11.00k | £23.00k | £11.00k | £15.00k | |
|
Incwm - Arall | £4.85m | £5.91m | £5.28m | £6.93m | £6.79m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £20.04m | £18.28m | £22.82m | £24.70m | £21.93m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £126.00k | £132.00k | £153.00k | £151.00k | £151.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £214.00k | £167.00k | £106.00k | £112.00k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £111.57m | £137.79m | £147.86m | £161.54m | £172.32m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £5.07m | £7.70m | £13.46m | £5.79m | £8.55m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£1.47m | -£560.00k | -£1.84m | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £72.70m | £89.80m | £98.49m | £97.54m | £98.41m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 06 Medi 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | 06 Medi 2019 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | 22 Tachwedd 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | 22 Tachwedd 2018 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 14 Rhagfyr 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | 14 Rhagfyr 2017 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 02/11/2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 21/06/2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 24/09/2009 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 13/02/2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 24/05/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 17/01/2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 29 SEP 2016 as amended on 26 Nov 2018
Gwrthrychau elusennol
THE TRUST'S OBJECTS SHALL BE TO CARRY ON FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY THE BUSINESS OF: 1) PROVIDING HOUSES, HOSTELS OR ANY OTHER HOUSING ACCOMMODATION AND ANY ASSOCIATED AMENITIES, SERVICES, ADVICE OR ASSISTANCE FOR PERSONS: (A) IN NECESSITOUS CIRCUMSTANCES UPON TERMS APPROPRIATE TO THEIR MEANS; (B) WHO ARE AGED, DISABLED (WHETHER MENTALLY OR PHYSICALLY), OR CHRONICALLY SICK, AND ARE IN NEED OF THE ACCOMMODATION OR OTHER BENEFITS PROVIDED BY VIRTUE OF THEIR CONDITION; (C) WHO ARE THEMSELVES IN NEED OF HOUSING IN ORDER THAT THEY MAY CARRY OUT CHARITABLE ACTIVITIES FOR THE BENEFIT OF OTHERS; (D) FOR ANY OTHER PERSON FOR WHOM IT WOULD BE CHARITABLE TO PROVIDE HOUSES, HOSTELS OR OTHER HOUSING ACCOMMODATION. 2) PROVIDING SERVICES, ADVICE OR ASSISTANCE UPON TERMS APPROPRIATE TO THEIR MEANS TO AGED, DISABLED (WHETHER MENTALLY OR PHYSICALLY) OR CHRONICALLY SICK PERSONS IN NEED THEREOF IN ARRANGING OR CARRYING OUT WORKS OF IMPROVEMENT REPAIR OR MAINTENANCE TO HOMES OCCUPIED BY THEM AND PROVIDING ANY ASSOCIATED AMENITIES SPECIALLY DESIGNED OR ADAPTED TO MEET THE DISABILITIES AND REQUIREMENTS OF SUCH PERSONS; 3) PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF INDIVIDUALS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL CIRCUMSTANCES WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE; 4) PROMOTING OR CARRYING OUT ANY OTHER CHARITABLE PURPOSE THAT CAN BE CARRIED OUT BY A TRUST REGISTERED AS A SOCIAL LANDLORD WITH THE HOUSING CORPORATION.
Maes buddion
NORFOLK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window