LBT GLOBAL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
PROVIDE CRITICAL & LOGISTICAL SUPPORT & GUIDANCE TO VICTIMS (& THEIR FAMILIES) OF SERIOUS INCIDENT AND TRAUMA OVERSEAS, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, MISSING PERSONS, ALL DEATHS, ALL CRIMINAL ACTS, TERRORISM, DISASTER & OTHER SERIOUS INCIDENTS. PROVIDE SUPPORT, EVENTS, FACILITIES, TRAINING, SIGNPOSTING & MORE TO ENRICH & ENABLE PEOPLE IN TRAUMATIC CIRCUMSTANCES IN THE UK, LOCALLY & NATIONALLY.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £40,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 28 Chwefror 2007: Cofrestrwyd
- THE LUCIE BLACKMAN TRUST (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Ali Noureldin Mohamed Anwar Khalil | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||
Catherine Ellen Owen | Ymddiriedolwr | 03 February 2020 |
|
|
||||
Claire Wendy Siobhan Borrett | Ymddiriedolwr | 03 February 2020 |
|
|
||||
OLIVER HALL | Ymddiriedolwr | 26 June 2012 |
|
|
||||
HEDLEY JOHN FINN OBE | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £225.22k | £135.28k | £160.92k | £205.75k | £57.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £232.45k | £192.50k | £162.08k | £193.76k | £56.72k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £40.00k | £40.00k | £40.00k | £40.00k | £40.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 24 Ebrill 2025 | 78 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 24 Ebrill 2025 | 78 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 28 Chwefror 2024 | 23 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 28 Chwefror 2024 | 23 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 05 Ebrill 2023 | 59 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 05 Ebrill 2023 | 59 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 04 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 04 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 28 APRIL 2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 12 OCTOBER 2006. as amended on 16 Oct 2020
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION (IN THE UNITED KINGDOM AND OVERSEAS) OF PUBLIC SAFETY AND THE PREVENTION OF CRIME IN PARTICULAR BY NOT EXCLUSIVELY BY PROVIDING GUIDANCE TO YOUNG PEOPLE IN THE USE OF ELECTRONIC COMMUNICATIONS AND OTHER MEDIA TO FACILITATE THE EXCHANGE OF INFORMATION AND EXPERIENCE OF MEMBERS IN THE AREA OF PERSONAL SAFETY.
Maes buddion
NOT DEFINED IN PRACTICE NATIONAL AND OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Secret Garden
60-61 High Street
Brading
Sandown
PO36 0DQ
- Ffôn:
- 01983718802
- E-bost:
- matt@lbtrust.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window