ymddiriedolwyr Citizens Advice Braintree & South Essex Limited
Rhif yr elusen: 1113231
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuart Robert Freel | Cadeirydd | 13 March 2019 |
|
|
||||
Tamasin Anne Curtis | Ymddiriedolwr | 17 January 2024 |
|
|
||||
Derek Wotton | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|||||
Oluwatoyin Bolanle Odunlami | Ymddiriedolwr | 09 January 2023 |
|
|
||||
Jayne Anita Ainsworth | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||
Madaleine Tama Binning | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||
John William Gerald Evans | Ymddiriedolwr | 25 August 2021 |
|
|
||||
Mark Fenn | Ymddiriedolwr | 25 March 2020 |
|
|
||||
William Jones | Ymddiriedolwr | 25 March 2020 |
|
|||||
Richard Rackham | Ymddiriedolwr | 19 February 2020 |
|
|
||||
Thomas Francis Harrison | Ymddiriedolwr | 13 March 2019 |
|
|
||||
BRETT SAINTY | Ymddiriedolwr | 09 May 2018 |
|
|
||||
Lynn Talbot | Ymddiriedolwr | 12 October 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.