Hanes ariannol MOSELEY PARK AND POOL TRUST

Rhif yr elusen: 1115870
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (38 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £114.31k £159.72k £218.99k £140.56k £157.24k
Cyfanswm gwariant £106.32k £156.64k £130.20k £159.55k £137.11k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £25.50k N/A N/A N/A