Ymddiriedolwyr MOSELEY PARK AND POOL TRUST

Rhif yr elusen: 1115870
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (38 diwrnod yn hwyr)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Gareth Stuttard Ymddiriedolwr 11 February 2025
Dim ar gofnod
Ruth Tetlow Ymddiriedolwr 11 February 2025
Dim ar gofnod
Rob Willoughby Ymddiriedolwr 15 February 2023
Dim ar gofnod
Jonathan Stevens Ymddiriedolwr 01 July 2018
Dim ar gofnod
Mark Philip Eftichiou Ymddiriedolwr 01 March 2018
Dim ar gofnod
Roxanna Shaheen Ymddiriedolwr 05 September 2017
Dim ar gofnod
Jonathan William Middup Ymddiriedolwr 30 September 2016
Dim ar gofnod