ECTON MINE EDUCATIONAL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of facilities for School and University teachers to run one-day or two-day field courses that will introduce young people to subjects relevant to the minerals industry such as applied geology, metalliferous mining and mineral extraction. The Charity also hosts visits to the mine by local interest groups and by interested post-graduate departments of Universities. It encourages research.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £54,645 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Swydd Stafford
Llywodraethu
- 01 Chwefror 2006: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREW MANN | Cadeirydd | 05 May 2017 |
|
|
||||
Ian David Smith | Ymddiriedolwr | 08 April 2024 |
|
|||||
Ruth Allington | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|||||
Philip John Read | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|
||||
Stephen Henley | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|
||||
Richard Julian Smallshaw | Ymddiriedolwr | 12 October 2019 |
|
|
||||
Nicholas Hardie | Ymddiriedolwr | 16 May 2019 |
|
|
||||
Dr Richard Peter Shaw | Ymddiriedolwr | 11 November 2016 |
|
|||||
Peter Lees Huxtable | Ymddiriedolwr | 06 September 2005 |
|
|||||
DR GRAHAM JOHN MARSHALL WOODROW | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £62.73k | £45.24k | £8 | £8.53k | £60.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £53.99k | £4.67k | £2.27k | £13.30k | £60.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £54.65k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 15 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 15 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 05 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 21 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 19 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 19 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 6 SEPTEMBER 2005 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 27 JANUARY 2006.
Gwrthrychau elusennol
(A) TO PROMOTE EDUCATION AND RESEARCH IN APPLIED GEOLOGY, MINING AND MINERAL EXTRACTION; (B) TO PRESERVE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC ECTON MINE AND ALL ITS SHAFTS AND ADITS.
Maes buddion
WETTON, STAFFORDSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE HILLOCKS
ECTON
NEAR ASHBOURNE
DERBYSHIRE
DE6 2AH
- Ffôn:
- 01889562028
- E-bost:
- charlotte@wynniatt-huseyltd.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window