ymddiriedolwyr ALINGTON HOUSE COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1113430
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID GEORGE THURLWELL | Cadeirydd | 15 June 2011 |
|
|
||||
Adrian Richard Thurlwell | Ymddiriedolwr | 07 March 2024 |
|
|
||||
Claire O'Boyle | Ymddiriedolwr | 07 March 2024 |
|
|
||||
Michelle Lindsay-Baharie | Ymddiriedolwr | 14 July 2022 |
|
|
||||
John Lowe | Ymddiriedolwr | 15 January 2020 |
|
|||||
Alix Collingwood | Ymddiriedolwr | 16 August 2018 |
|
|
||||
Patricia Marie O'Boyle | Ymddiriedolwr | 12 June 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.