THE HERMITAGE RIVERSIDE MEMORIAL APPEAL FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To raise funds for the erection of a memorial sculpture and information panel on Hermitage Riverside Gardens, Wapping, London.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2018
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 17 Ionawr 2006: Cofrestrwyd
- HRMA (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEAN ROBERTA HOWLETT | Cadeirydd |
|
|
|||||
JEREMY PAUL TAYLOR | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2014 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 312 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 312 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 678 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 678 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1043 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1043 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1408 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1408 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1773 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1773 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 4 NOVEMBER 2005.
Gwrthrychau elusennol
(A) TO PROMOTE GOOD CITIZENSHIP; (B) TO PROMOTE THE ENHANCEMENT AND IMPROVEMENT OF THE AREA OF BENEFIT (AS DEFINED BELOW) FOR THE BENEFIT OF ITS INHABITANTS; AND (C) TO ADVANCE ART AND EDUCATION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC AND IN PARTICULAR BY CREATING AND DIRECTING A SCULPTURE IN THE NEIGHBOURHOOD OF WAPPING, EAST LONDON ('THE AREA OF BENEFIT') AND IN PARTICULAR BY CREATING AND ERECTING A SCULPTURE, AND ASSOCIATED INFORMATION PANELS, IN THE HERMITAGE RIVERSIDE MEMORIAL GARDEN, IN MEMORY OF CITIZENS KILLED IN THE SECOND WORLD WAR BOMBING OF THE HERMITAGE SITE, AND OTHER PARTS OF EAST LONDON..
Maes buddion
EAST LONDON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
13 Pier Head
Wapping High Street
LONDON
E1W 1PN
- Ffôn:
- 02072654934
- E-bost:
- jeremyatwapping@msn.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window