ymddiriedolwyr FOXHOLE VILLAGE GREEN
Rhif yr elusen: 1113022
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles Cole | Ymddiriedolwr | 23 June 2023 |
|
|
||||
Vijay Annasane | Ymddiriedolwr | 20 September 2021 |
|
|
||||
Keith Truscott | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|||||
James Iliffe | Ymddiriedolwr | 11 October 2016 |
|
|
||||
Linda Ocock | Ymddiriedolwr | 03 March 2006 |
|
|
||||
CAROLYN A SYMS | Ymddiriedolwr | 01 November 1992 |
|
|
||||
Darren Wilson | Ymddiriedolwr | 03 March 1992 |
|
|
||||
Andrew YATES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARK RICHARDS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MERVYN JOSEPH CROWLE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.