Hanes ariannol JESUS MINISTRIES INTERNATIONAL NORTH WEST
Rhif yr elusen: 1113816
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/02/2018 | 05/02/2019 | 05/02/2020 | 05/02/2021 | 05/02/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.61k | £3.10k | £4.18k | £5.00k | £3.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.58k | £3.02k | £4.06k | £4.89k | £3.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.