FEPA UK - EGLISE NZAMBE MALAMU - BRIXTON BRANCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
General purposes, education and training. Relief of poverty, overseas aid/famine relief, religious activities, arts/culture, sport/recreation accommodation.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 25 Gorffennaf 2006: Cofrestrwyd
- EFEP CENTRE (Enw gwaith)
- EFEP UK (Enw gwaith)
- THE EGLISE DE LA FRATERNITE EVANGELIQUE DE PENTACOTE - EFEP UK (Enw blaenorol)
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mr J SEFINI | Cadeirydd | 05 May 2016 |
|
|
||||
MISS M ZUMBU | Ymddiriedolwr | 05 May 2016 |
|
|
||||
MR S M Munongo | Ymddiriedolwr | 05 May 2016 |
|
|
||||
MR M MACULOCOXI | Ymddiriedolwr | 05 May 2016 |
|
|
||||
MRS K MPIA | Ymddiriedolwr | 05 May 2016 |
|
|
||||
MBANGALA MUNONGO | Ymddiriedolwr | 31 March 2014 |
|
|
||||
MRS K MBONGO | Ymddiriedolwr | 31 March 2012 |
|
|
||||
MRS J MPOWA | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £5.00k | £0 | £9.20k | £12.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £4.80k | £0 | £8.60k | £11.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 07 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 20 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 04 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 25 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 25 Gorffennaf 2021 | 175 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 20 JUNE 2006 AS AMENDED ON 05 MAY 2016
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC AND IN PARTICULAR FOR THE BENEFIT OF THOSE MEMBERS OF THE PUBLIC FROM THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO LIVING IN THE UNITED KINGDOM. 1) TO PROMOTE THE ADVANCEMENT AND RAISE AWARENESS OF GOD'S WORDS EXTRACTED FROM THE BIBLE AND 2) TO MANAGE AND PROMOTE YOUTH MINISTRY 3) TO ENCOURAGE AND ASSIST IN SETTING UP OF OTHER CHAPELS THROUGHOUT THE UNITED KINGDOM 4) TO PROMOTE THE GENERAL BENEFIT AND WELFARE OF THE LOCAL COMMUNITY THROUGH THE PROVISION OF TRAINING, HOME WORK CLUBS AND SATURDAY SUPPLEMENTARY CLASSES, JUST TO MENTION BUT A FEW 5) TO ORGANISING EVENTS AND CONFERENCES FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY 6) TO RELIEVE POVERTY, DISTRESS, HARDSHIPS AND IMPROVE THE QUALITY OF LIFE BY SETTING UP PROJECTS AND ACTIVITIES AND THROUGH THE PROVISION OF DIFFERENT SERVICES
Maes buddion
NOT DEFINED IN PRACTICE NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Flat 28
Acland House
Stockwell Gardens Estate
London
SW9 9AD
- Ffôn:
- 07951732587
- E-bost:
- nzambemalamubrixton@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window