DURHAM CITIZENS ADVICE BUREAU
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
IN LIQUIDATION.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2013
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Durham
Llywodraethu
- 09 Ionawr 2006: Cofrestrwyd
- 23 Gorffennaf 2014: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- DURHAM CAB (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/05/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £204.00k | £278.97k | £216.24k | £181.04k | £254.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £185.05k | £256.73k | £197.71k | £167.33k | £248.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2013 | 23 Rhagfyr 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2013 | 23 Rhagfyr 2013 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | 22 Ebrill 2013 | 81 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | 17 Hydref 2012 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2011 | 25 Ionawr 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2011 | 26 Hydref 2011 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 19 AUGUST 2005
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY IN DURHAM AND SURROUNDING AREAS ("THE AREA OF BENEFIT") BY THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, THE PROTECTION AND PRESERVATION OF HEALTH AND THE RELIEF OF POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS.
Maes buddion
DURHAM AND SURROUNDING AREAS
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window