Hanes ariannol PANCREATIC CANCER UK
Rhif yr elusen: 1112708
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.11m | £6.51m | £8.63m | £9.35m | £11.50m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.63m | £6.03m | £5.65m | £9.09m | £11.04m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.04m | £6.45m | £8.56m | £8.90m | £11.14m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £46.49k | £28.28k | £57.30k | £446.34k | £353.27k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £19.51k | £29.65k | £11.59k | £1.70k | £8.27k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £401.07k | £1.01m | £129.85k | £609.19k | £510.87k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.28m | £4.25m | £3.36m | £5.71m | £7.01m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.35m | £1.78m | £2.28m | £3.38m | £4.03m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £23.37k | £19.88k | £6.79k | £18.32k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.46m | £834.31k | £237.82k | £1.80m | £2.21m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.