PANCREATIC CANCER UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We provide expert, personalised support and information via our Support Line and through our range of publications. We fund innovative research to find the breakthroughs that will change how we understand, diagnose and treat pancreatic cancer. We campaign for change; for better care, treatment and research and for pancreatic cancer to have the recognition it needs.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£12,623,403
Roddion a chymynroddion | £12.37m | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £205.08k | |
Buddsoddiadau | £50.00k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£13,043,110
Codi arian | £4.45m | |
Weithgareddau elusennol | £8.60m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £4.45m | |
Gwariant elusennol | £8.60m |
Pobl

103 Gweithwyr
12 Ymddiriedolwyr
450 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 8 |
£80k i £90k | 3 |
£90k i £100k | 1 |
£100k i £110k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 03 Chwefror 2025: y derbyniwyd cronfeydd gan 1183296 THE IAN HARTY CHARITABLE TRUST
- 13 Ionawr 2006: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Rose | Cadeirydd | 15 January 2025 |
|
|
||||||
Rachel Backshall | Ymddiriedolwr | 29 November 2024 |
|
|
||||||
Dr Geraint Hywel Lewis | Ymddiriedolwr | 29 November 2024 |
|
|
||||||
Professor Nicholas Robert Lemoine | Ymddiriedolwr | 29 November 2024 |
|
|
||||||
Peter Wilson | Ymddiriedolwr | 15 November 2024 |
|
|
||||||
Jeremy Hand | Ymddiriedolwr | 27 June 2023 |
|
|
||||||
Anne Catherine Tutt | Ymddiriedolwr | 27 June 2023 |
|
|||||||
Eleanor Phillips | Ymddiriedolwr | 22 June 2021 |
|
|
||||||
Rima Elizabeth Horton | Ymddiriedolwr | 22 June 2021 |
|
|
||||||
Neil John Mackonochie Balmer | Ymddiriedolwr | 22 June 2021 |
|
|
||||||
Katie Diana Yasmin Stotter | Ymddiriedolwr | 22 June 2021 |
|
|
||||||
Gregory Mueller | Ymddiriedolwr | 22 June 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.51m | £8.63m | £9.35m | £11.50m | £12.62m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.03m | £5.65m | £9.09m | £11.04m | £13.04m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £6.45m | £8.56m | £8.90m | £11.14m | £12.37m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £28.28k | £57.30k | £446.34k | £353.27k | £205.08k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £29.65k | £11.59k | £1.70k | £8.27k | £50.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.01m | £129.85k | £609.19k | £510.87k | £1.03m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.25m | £3.36m | £5.71m | £7.01m | £8.60m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.78m | £2.28m | £3.38m | £4.03m | £4.45m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £19.88k | £6.79k | £18.32k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £834.31k | £237.82k | £1.80m | £2.21m | £2.69m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £333.26k | £0 | £365.26k | £357.70k | £171.46k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £411.18k | £0 | £60.00k | £60.00k | |
|
Cyfanswm asedau | £5.18m | £7.49m | £8.79m | £11.01m | £12.42m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £2.46m | £1.86m | £2.85m | £4.66m | £6.31m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 15 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 15 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 11 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 11 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 11 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 11 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 31 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 19/12/2005 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 19/08/2015
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS (THE OBJECTS) ARE FOR THE RELIEF OF THOSE WHO ARE AFFECTED BY PANCREATIC CANCER INCLUDING PATIENTS, THEIR FAMILIES AND CARERS, IN PARTICULAR BY PROVIDING OR ASSISTING IN PROVISION OF (A) INFORMATION AND SUPPORT (B) ADVANCEMENT OF EDUCATION GENERALLY INCLUDING THE PUBLIC AND MEDICAL PROFESSIONALS (C) PROMOTION OF RESEARCH WHICH LEADS TO REDUCED INCIDENCE OF PANCREATIC CANCER AND TO BETTER DIAGNOSIS, TREATMENT AND OUTCOMES FOR PANCREATIC CANCER PATIENTS AND PUBLICATION OF THE RESULTS OF ANY SUCH RESEARCH.
Maes buddion
NATIONAL AND OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Pancreatic Cancer UK
Queen Elizabeth House
4 St. Dunstan's Hill
LONDON
EC3R 8AD
- Ffôn:
- 02035357090
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window