Hanes ariannol THE NATIONAL GARDEN SCHEME
Rhif yr elusen: 1112664
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.31m | £4.65m | £1.63m | £3.98m | £4.79m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.55m | £4.71m | £1.36m | £3.92m | £4.59m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £134.50k | £140.01k | £367.48k | £195.40k | £316.26k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £4.16m | £4.48m | £1.21m | £3.78m | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £16.76k | £27.51k | £18.61k | £3.88k | £8.06k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £30.73k | £0 | £4.46m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £5.00k | £10.00k | £29.25k | £24.83k | £316.26k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.19m | £3.30m | £1.88k | £2.70m | £3.24m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.09m | £1.12m | £1.04m | £1.22m | £1.36m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.00k | £6.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £3.00m | £3.22m | £1.88k | £2.70m | £3.24m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £3.95k | £5.19k | £8.51k | £2.22k | £2.24k | |
|
Gwariant - Arall | £280.78k | £298.76k | £314.34k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.