ymddiriedolwyr THE NATIONAL GARDEN SCHEME
Rhif yr elusen: 1112664
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rupert David Tyler | Cadeirydd | 18 November 2020 |
|
|||||
Deborah Mary Thomson | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
John Norman Newton | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Lucy Anne Hall | Ymddiriedolwr | 29 March 2023 |
|
|
||||
Arit Anderson | Ymddiriedolwr | 17 March 2021 |
|
|
||||
Vernon Sanderson | Ymddiriedolwr | 23 March 2020 |
|
|
||||
Susan Anne Paynton | Ymddiriedolwr | 20 November 2019 |
|
|
||||
Richard Barley | Ymddiriedolwr | 08 October 2019 |
|
|||||
Alison Wright | Ymddiriedolwr | 23 January 2019 |
|
|||||
Alastair Guy White Beor-Roberts | Ymddiriedolwr | 25 September 2018 |
|
|
||||
MAUREEN KESTEVEN | Ymddiriedolwr | 22 November 2017 |
|
|||||
MARK PORTER | Ymddiriedolwr | 13 March 2017 |
|
|
||||
Andrew Ratcliffe | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
|||||
SUSAN PHIPPS | Ymddiriedolwr | 23 May 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.