MAIDEN LANE COMMUNITY CENTRE LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote the benefit of the people living, working and studying in Camden Central. To enter into partnerships with community and statutory providers with similar objectives to provide services throughout the Borough of Camden and adjacent Boroughs. To establish a Community Centre and to maintain and manage it for activities promoted by the Association.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £155,003 o 5 grant(iau) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Camden
- Islington
Llywodraethu
- 27 Chwefror 2013: y derbyniwyd cronfeydd gan 297129 MAIDEN LANE COMMUNITY CENTRE ASSOCIATION
- 10 Ionawr 2006: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUDITH HELEN POWELL | Cadeirydd | 06 November 2014 |
|
|||||||
Miriam Mannish | Ymddiriedolwr | 17 April 2024 |
|
|
||||||
Khedijah Ali Mohamed-Nur | Ymddiriedolwr | 17 April 2024 |
|
|
||||||
Fatima Yousuf | Ymddiriedolwr | 17 April 2024 |
|
|
||||||
Marian Larragy | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
||||||
DAVID MICHAEL SHARRATT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
VALERIE AMAJOUTT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
JOHN COWLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £483.88k | £393.22k | £375.26k | £332.79k | £308.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £513.73k | £356.85k | £361.81k | £340.98k | £358.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £350.44k | £290.64k | £271.55k | £200.62k | £155.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 20 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 26 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 26 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 30 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 30 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 23 OCTOBER 2003
Gwrthrychau elusennol
3.(I) TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF CAMDEN WARD THE AREA DESCRIBED AS FOLLOWS: BOUNDED BY YORK WAY, THE CANAL, ROYAL COLLEGE STREET CAMDEN ROAD, HEREINAFTER KNOWN AS THE 'AREA OF BENEFIT', WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION OR OF POLITICAL OPINION, RACE, COLOUR OR CREED BY ASSOCIATING WITH THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY ORGANISATIONS AND INHABITANTS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF THE SAID INHABITANTS. 3(II) TO ESTABLISH OR TO SECURE THE ESTABLISHMENT OF A COMMUNITY CENTRE (HEREINAFTER CALLED THE CENTRE), AND TO MAINTAIN AND MANAGE, OR TO CO-OPERATE WITH ANY LOCAL OR STATUTORY AUTHORITY IN THE MAINTENANCE AND MANAGEMENT OF SUCH A CENTRE FOR ACTIVITIES PROMOTED BY THE ASSOCIATION AND ITS CONSTITUENT BODIES IN FURTHERANCE OF THE ABOVE OBJECTS. THE ASSOCIATION SHALL BE NON-PARTY IN POLITICS AND NON-SECTARIAN IN RELIGION. THE ASSOCIATION SHALL HAVE POWER TO AFFILIATE TO THE NATIONAL FEDERATION OF COMMUNITY ORGANISATIONS AND TO OTHER ORGANISATIONS WITH SIMILAR CHARITABLE OBJECTS. 3(III) IN FURTHERANCE OF THE SAID OBJECTS BUT NOT OTHERWISE THE ASSOCIATION MAY: BRING TOGETHER IN CONFERENCE REPRESENTATIVES OF VOLUNTARY ORGANISATIONS, GOVERNMENT DEPARTMENTS, STATUTORY AUTHORITIES AND INDIVIDUALS.
Maes buddion
CAMDEN WARD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
MAIDEN LANE COMMUNITY CENTRE
156 ST. PAULS CRESCENT
LONDON
NW1 9XZ
- Ffôn:
- 02072679586
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window