Hanes ariannol AANCHAL WOMEN'S AID LTD

Rhif yr elusen: 1113180
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (14 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £373.46k £466.18k £394.63k £371.10k £448.41k
Cyfanswm gwariant £362.12k £405.47k £375.50k £325.19k £384.01k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £67.83k N/A N/A £33.25k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £57.00k £85.49k £50.00k £58.72k £61.89k