GOSLING TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
After school/holiday/breakfast club providing extended care for children from 4 - 11 years.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Plymouth
Llywodraethu
- 05 Ebrill 2006: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emma Tunley | Cadeirydd | 27 April 2021 |
|
|
||||
Laura Lambert | Ymddiriedolwr | 29 September 2023 |
|
|
||||
Marc Leader | Ymddiriedolwr | 02 January 2023 |
|
|
||||
Abegail Jane White | Ymddiriedolwr | 11 October 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £55.37k | £42.41k | £67.47k | £72.90k | £72.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £70.47k | £52.10k | £68.06k | £69.73k | £68.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £25.50k | £3.00k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 24 Gorffennaf 2024 | 267 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 24 Gorffennaf 2024 | 267 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 02 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 02 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 07 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 07 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 13 Tachwedd 2020 | 13 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 13 Tachwedd 2020 | 13 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 30 MAY 2002
Gwrthrychau elusennol
1. TO PROVIDE OUT OF SCHOOL HOURS CHILDCARE, EDUCATIONAL AND CHILD DEVELOPMENT ACTIVITIES 2. THESE ARE TO BE IN THE FORM OF A BREAKFAST CLUB, AFTER SCHOOL CLUB, AND HOLIDAY CLUB (WRAPAROUND PROVISION) 3. AIM TO PROVIDE A PRE-SCHOOL NURSERY 4. TO ADAPT AND PROVIDE ADDITIONAL CHILDCARE, EDUCATIONAL AND CHILD DEVELOPMENT ACTIVITIES AS DEEMED NECESSARY BY THE TRUSTEES. 5. TO USE ANY SURPLUS CAPITAL DEEMED BY THE TRUSTEES FOR THE PROVISION OF CHILDCARE, EDUCATION AND CHILD DEVELOPMENT IN THE PLYMSTOCK AREA IN THE FORM OF GRANTS AT THE TRUSTEES DISCRETION.
Maes buddion
PLYMSTOCK
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Goosewell Academy
Furzehatt Villas
Plymstock
Plymouth
Devon
PL9 9HD
- Ffôn:
- 01752484360
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window