Hanes ariannol BOLTON EDUCATION & WELFARE TRUST : AL-JAMIA TAHFEEZUL QURAN

Rhif yr elusen: 1114346
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (4 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £96.74k £19.63k £66.24k £56.74k £70.68k
Cyfanswm gwariant £52.44k £21.16k £50.63k £52.61k £38.43k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A