Hanes ariannol LANGWORTHY CORNERSTONE ASSOCIATION LTD
Rhif yr elusen: 1114637
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £496.54k | £550.11k | £605.88k | £490.00k | £494.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £567.13k | £603.91k | £498.30k | £458.00k | £421.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £369.59k | N/A | £392.98k | £289.00k | £292.59k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £25.00k | £16.60k | £88.98k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £388.22k | £10 | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £21.08k | £859 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £139.14k | £603.17k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £1.67k | £1.84k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £589.37k | £482.51k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £14.22k | £15.29k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £4.91k | £5.16k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £318 | £499 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.