Ymddiriedolwyr SMETHWICK HERITAGE CENTRE TRUST

Rhif yr elusen: 1117707
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Elizabeth McLachlan Ymddiriedolwr 14 September 2023
Dim ar gofnod
Patricia Kathleen AllCOCK Ymddiriedolwr 01 September 2022
Dim ar gofnod
Peter Allen Ymddiriedolwr 09 November 2020
Dim ar gofnod
Robert Michael Baldwin Ymddiriedolwr 10 August 2019
Dim ar gofnod
GEOFF CARPENTER Ymddiriedolwr 12 December 2012
Dim ar gofnod
MARY CHRISTINE BODFISH Ymddiriedolwr
SMETHWICK LOCAL HISTORY SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser