Hanes ariannol FIVE TALENTS UK LTD

Rhif yr elusen: 1113969
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £929.13k £1.03m £1.17m £1.43m £1.77m
Cyfanswm gwariant £934.23k £920.10k £1.19m £1.39m £1.62m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £928.31k £1.03m £1.17m £1.43m £1.75m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £670 £1.26k £1.00k £8.71k £16.40k
Incwm - Arall £151 £17 £107 £126 £38
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £835.58k £826.52k £1.07m £1.22m £1.41m
Gwariant - Ar godi arian £98.65k £93.58k £127.70k £176.67k £205.33k
Gwariant - Llywodraethu £21.58k £27.89k £35.92k £45.62k £55.88k
Gwariant - Sefydliad grantiau £641.71k £645.24k £776.89k £863.32k £1.03m
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0