Hanes ariannol ST PETER'S (WINSTANLEY) CHILDREN'S CENTRE LTD

Rhif yr elusen: 1116784
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2012 31/08/2013 31/08/2014 31/08/2015 31/08/2016
Cyfanswm Incwm Gros £477.16k £384.85k £169.87k £33.24k £16
Cyfanswm gwariant £597.25k £498.81k £141.18k £139.52k £26.98k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 N/A