ST PETER'S (WINSTANLEY) CHILDREN'S CENTRE LTD
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE CHARITY IS A CHILDREN'S CENTRE. THE MAIN INCOME COMES FROM FEES FROM RUNNING A 52 PLACE FULL DAY CARE NURSERY FOR PRE-SCHOOL CHILDREN ALONGSIDE OTHER FAMILY AND CHILDREN CENTRED ACTIVITIES- THIS IS FOCUSSED IN WANDSWORTH, SW LONDON
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2016
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Wandsworth
Llywodraethu
- 14 Tachwedd 2006: Cofrestrwyd
- 22 Chwefror 2018: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2012 | 31/08/2013 | 31/08/2014 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £477.16k | £384.85k | £169.87k | £33.24k | £16 | |
|
Cyfanswm gwariant | £597.25k | £498.81k | £141.18k | £139.52k | £26.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2016 | 31 Mai 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2016 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2015 | 28 Mai 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2015 | 28 Mai 2016 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2014 | 10 Mai 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2014 | 23 Rhagfyr 2014 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 9 AUGUST 2005
Gwrthrychau elusennol
TO ESTABLISH AND RUN A DAY NURSERY FOR THE BENEFIT OF CHILDREN WHO ARE BELOW SCHOOL AGE (5 YEARS OLD) IN THE AREA OF WANDSWORTH.
Maes buddion
WANDSWORTH
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window