Hanes ariannol Population Matters
Rhif yr elusen: 1114109
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £788.94k | £515.62k | £839.96k | £973.98k | £2.96m | |
|
Cyfanswm gwariant | £515.42k | £673.05k | £845.60k | £987.51k | £1.05m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £782.42k | £508.46k | £836.10k | £970.71k | £2.95m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.16k | £576 | £117 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £421 | £416 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.36k | £6.58k | £3.75k | £2.86k | £18.04k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £437.78k | £56.17k | £150.67k | £122.34k | £2.32m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £454.53k | £619.64k | £756.38k | £842.90k | £879.65k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £60.89k | £53.41k | £89.23k | £128.34k | £171.45k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £47.95k | £65.26k | £50.10k | £35.69k | £50.53k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £12.92k | £14.91k | £0 | £18.44k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £16.27k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.