CEDP CHINESE CENTRE LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing free educational advice. Organising monthly gatherings, Chinese festive events. Providing English language and cultural awareness training opportunities for people of Chinese origins. Providing Chinese language and cultural awareness training courses for non-Chinese people. Chinese Day at schools, After-school Chinese Clubs have been established around East and West Sussex.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Brighton And Hove
- Dwyrain Sussex
- Gorllewin Sussex
- Tsieina
Llywodraethu
- 27 Mawrth 2007: Cofrestrwyd
- CEDP (Enw gwaith)
- CHINESE EDUCATIONAL DEVELOPMENT PROJECT LIMITED (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONG LU | Cadeirydd |
|
|
|||||
Dr Aijuan Wang | Ymddiriedolwr | 15 March 2023 |
|
|
||||
Zhenchuan Hong | Ymddiriedolwr | 15 March 2023 |
|
|
||||
Carol Theobald | Ymddiriedolwr | 27 January 2015 |
|
|
||||
Guocheng Zhang | Ymddiriedolwr | 14 November 2013 |
|
|
||||
Dr Ling Ren | Ymddiriedolwr | 14 November 2013 |
|
|
||||
ZHEN QIAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr YU SUN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MAOZHEN WU | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
WEIQIAN TIAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £51.67k | £19.43k | £48.88k | £29.11k | £2.93k | |
|
Cyfanswm gwariant | £30.87k | £25.59k | £18.19k | £28.27k | £15.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £7.00k | £14.73k | £31.78k | £8.00k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 03 Chwefror 2025 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 03 Gorffennaf 2024 | 154 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 03 Gorffennaf 2024 | 154 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 19 Mai 2023 | 108 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 19 Mai 2023 | 108 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 09 Chwefror 2022 | 9 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2020
(Mae'r cyfrifon |
31 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 9 APRIL 2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 26 OCTOBER 2006.
Gwrthrychau elusennol
3. THE OBJECTS THE OBJECT OF THE CEDP IS TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE BENEFIT OF THE CHINESE COMMUNITY IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY IN BRIGHTON AND HOVE AND THE SURROUNDING AREA ("THE AREA OF BENEFIT") BY ESTABLISHING AND SUPPORTING PARTNERSHIP WITH OTHER VOLUNTEERS, VOLUNTEER ORGANISATIONS AND OTHER RELATED SERVICES IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND FURTHER OTHER CHARITABLE PURPOSES IN THE AREA OF BENEFIT. ("THE OBJECTS")
Maes buddion
IN BRIGHTON AND HOVE AND THE SURROUNDING AREA.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
B M E C P Centre
10a Fleet Street
BRIGHTON
BN1 4ZE
- Ffôn:
- 07970338818
- E-bost:
- info@cedp.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window