BARNSLEY METRODOME INDOOR BOWLING ASSOCIATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote foster and safeguard the game of level green indoor bowls
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2009
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Barnsley
Llywodraethu
- 04 Ebrill 2006: Cofrestrwyd
- 11 Mai 2010: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2007 | 31/08/2008 | 31/08/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £45.36k | £48.35k | £28.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £32.80k | £29.27k | £29.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2009 | 05 Chwefror 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2009 | 05 Chwefror 2010 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2008 | 10 Hydref 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2008 | 20 Hydref 2008 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2007 | 12 Tachwedd 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2007 | 12 Tachwedd 2007 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 3 JANUARY 2006
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION BY PROVIDING FACILITIES FOR PLAYING INDOOR BOWLS. 2.3 THE TRUSTEES MUST USE THE INCOME AND MAY USE THE CAPITAL OF THE CHARITY IN PROMOTING THE OBJECTS.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE. BARNSLEY
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window