CASTLE GATE FAMILY TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Castle Gate Family Trust is a family centre offering a range of facilities to support Gloucestershire families of inmates serving a sentance in any Prison.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 24 April 2012
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Swydd Gaerloyw
Llywodraethu
- 20 Ebrill 2006: Cofrestrwyd
- 02 Ionawr 2013: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 24/04/2008 | 24/04/2009 | 24/04/2010 | 24/04/2011 | 24/04/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £77.99k | £133.26k | £131.61k | £99.24k | £125.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £83.15k | £121.29k | £141.24k | £138.92k | £130.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 24 Ebrill 2012 | 24 Tachwedd 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 24 Ebrill 2012 | 24 Tachwedd 2012 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 24 Ebrill 2011 | 20 Tachwedd 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 24 Ebrill 2011 | 20 Tachwedd 2011 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 24 Ebrill 2010 | 07 Tachwedd 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 24 Ebrill 2010 | 10 Rhagfyr 2010 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 24 Ebrill 2009 | 12 Hydref 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 24 Ebrill 2009 | 12 Hydref 2009 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 25 OCTOBER 2005 AS AMENDED ON 24 MARCH 2006
Gwrthrychau elusennol
1.TO RELIEVE POVERTY AMONGST AND PROTECT THE MENTAL HEALTH OF WIVES, PARTNERS, FAMILIES, CHILDREN AND DEPENDANTS OF PERSONS WHO HAVE SUFFERED A LEGAL RESTRICTION OF THEIR LIBERTY, AND WHO ARE DETAINED AT HM PRISON GLOUCESTER, BARRACK SQUARE, GLOUCESTER AND IN PARTICULAR BY THE MAINTENANCE OF A VISITORS CENTRE OFFERING ADVICE AND INFORMATION SERVICES AND PLAY FACILITIES FOR CHILDREN; 2. TO ADVANCE THE EDUCATION OF PRISONERS AND THEIR FAMILIES IN THE MAINTENANCE OF FAMILY TIES AND RELATIONSHIPS DURING THE INCARCERATION OF A MEMBER OF THE FAMILY AT THE ABOVE MENTIONED PRISON
Maes buddion
GLOUCESTERSHIRE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window