HILLINGDON ACTION GROUP FOR ADDICTION MANAGEMENT (HAGAM)
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
HAGAM provides treatment and support services to people and communities affected by addiction and other associated problems including homelessness. HAGAM also offers specialist training to professionals and general public.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2015
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £371,667 o gontract(au) llywodraeth
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Llety/tai
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Harrow
- Hillingdon
Llywodraethu
- 31 Hydref 2018: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1045701 HILLINGDON MIND
- 24 Ionawr 2006: Cofrestrwyd
- 31 Hydref 2018: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £459.09k | £366.46k | £448.89k | £396.27k | £383.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £340.42k | £346.99k | £400.29k | £512.95k | £457.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £371.67k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | 07 Ionawr 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | 09 Ionawr 2016 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 22 NOVEMBER 2005
Gwrthrychau elusennol
1. TO RELIEVE PERSONS WHO HAVE ADDICTIONS IDENTIFIED AS HARMFUL THROUGH SUPPORT TO PEOPLE SUFFERING FROM THESE ADDICTIONS AND THE PROVISION OF EDUCATION AND TRAINING FOR PROFESSIONALS AND VOLUNTEERS IN ADDICTION MANAGEMENT; 2. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC AND EMPLOYERS ABOUT THE INCIDENCE AND EFFECT ON SOCIETY OF ADDICTIONS IDENTIFIED AS HARMFUL.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE HILLINGDON, GREATER LONDON
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window