NAILSEA HISTORIC MONUMENTS TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
During the summer and following a grant from Historic England, North Somerset Council commissioned an Ecology Survey of the Scheduled Middle Engine Pit, along with an Archaeological Condition Survey. Subsequently essential conservation work was carried out on the Engine House, Horse Whim and Check House. Further work is anticipated and eventual landscaping.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2020
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gogledd Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 14 Ionawr 2021: y trosglwyddwyd cronfeydd i 279998 AVON INDUSTRIAL BUILDINGS TRUST LIMITED
- 07 Gorffennaf 2006: Cofrestrwyd
- 14 Ionawr 2021: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2016 | 05/04/2017 | 05/04/2018 | 05/04/2019 | 05/04/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £65 | £0 | £1 | £1 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 06 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2019 | 15 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2018 | 17 Ionawr 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2018 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2017 | 19 Rhagfyr 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2017 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 6 APRIL 2006 AS AMENDED 4 MAY 2006
Gwrthrychau elusennol
TO SECURE THE PRESERVATION PROTECTION DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF FEATURES OF HISTORIC INTEREST IN NAILSEA. IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY, THE MONUMENTS SCHEDULED BY ENGLISH HERITAGE IN NAILSEA AND TO ENSURE REASONABLE PUBLIC ACCESS
Maes buddion
NAILSEA
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window