Ymddiriedolwyr HARM REDUCTION INTERNATIONAL
Rhif yr elusen: 1117375

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mina Barling | Cadeirydd | 27 November 2024 |
|
|
||||
Fany Pineda Miranda | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|
||||
William Pick | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|
||||
John Porter | Ymddiriedolwr | 05 November 2021 |
|
|
||||
Oluseyi Remi Kehinde | Ymddiriedolwr | 02 April 2021 |
|
|
||||
Raminta Stuikyte | Ymddiriedolwr | 02 April 2021 |
|
|
||||
Dr ALEXANDER WILLIAM STEVENS | Ymddiriedolwr | 13 May 2020 |
|
|
||||
Alexandra Lucy Mary Burns | Ymddiriedolwr | 02 November 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.