Hanes ariannol THE MAIA PROJECT

Rhif yr elusen: 1112777
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2016 30/04/2017 30/04/2018 30/04/2019 30/04/2020
Cyfanswm Incwm Gros £12.20k £11.31k £20 £0 £0
Cyfanswm gwariant £983 £22.90k £33 £1.50k £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £3.20k £750 N/A N/A N/A